Dipl.-Kfm. Dr. Hans Heger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
22.12.1966-30.06.1980 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1980-30.06.1980 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1975-31.12.1975 - Vorsitzender der 10. Bundesversammlung
09.06.1971 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1971-30.06.1971 - Vorsitzender des Bundesrates
22.12.1966-31.12.1966
Kurzbiografie
Geb.: 07.12.1915, Wien
Verst.: 15.10.1993, Salzburg
Berufliche Tätigkeit: Industriekaufmann, Konsul
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Sachwalter der Hochschülerschaft der Hochschule für Welthandel
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Oberndorf 1947
- ÖVP-Ortsparteiobmann der Marktgemeinde Oberndorf 1947-1957
- Vizepräsident und Finanzreferent der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg 1958-1970
- Kurator des Wirtschaftsförderungsinstitutes der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg 1970
- Obmann-Stellvertreter des Österreichischen Wirtschaftsbundes 1967
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates 1969-1973 sowie 1974-1981
Beruflicher Werdegang
- Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Bauer Austria Salzburg-Wien
- selbständiger Kaufmann 1947
Bildungsweg
- Studium der Rechte
- Hochschule für Welthandel Wien (1937 Dipl.-Kfm., 1947 Dr. rer. comm.)
- Realgymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.10.1993