Johann Heitzinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 02.05.1879, Wels
Verst.: 12.09.1947, St. Pölten
Berufliche Tätigkeit: Lokomotivführer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Katholischen Gesellenvereins
- Obmann der Ortsgruppe St. Pölten der Gewerkschaft der christlichen Eisenbahner
- Sekretär der christlichen Arbeitervereine und Gewerkschaften im Viertel ober dem Wienerwald
- Mitglied des Gemeinderates von St. Pölten
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1919
- Landesrat 1934-1938
Beruflicher Werdegang
- Maschinenmeister) 1896
- Lokomotivführer
- Eintritt in den Dienst der k.k. Staatsbahn (Schlossergehilfe
Bildungsweg
- Gewerbeschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990