Hans Herke
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII.-X. GP), SPÖ
08.06.1956-22.02.1964 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
07.11.1949-01.06.1956 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1956-01.06.1956 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1951-31.12.1951
Kurzbiografie
Geb.: 27.05.1902, Lienz
Verst.: 16.03.1991, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Beamter der ÖBB
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Klagenfurt
- Stadtrat
- Landesrat von Kärnten 1945
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Kärnten 1945-1949
- Mitglied des Bezirksparteivorstandes der SPÖ Klagenfurt
- Obmann der Kärntner Volkshilfe
Beruflicher Werdegang
- Bundesbahnbeamter
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Gärtner
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: Haft im Bezirksgericht Lienz, im Innsbrucker Landesgericht und im Anhaltelager Wöllersdorf wegen illegaler Gewerkschafts- und Parteitätigkeit.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 23.03.1991