Erich Holzinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.05.1983-30.06.1993 - Präsident des Bundesrates
01.01.1993-30.06.1993
Kurzbiografie
Geb.: 22.06.1930, Eferding
Verst.: 11.12.2019, Wels
Berufliche Tätigkeit: Mühlenbauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Eferding 1961-1979
- Stadtrat der Stadt Eferding 1979-1989
- Bezirksgruppenobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes Eferding 1972-1992
- Obmann der Kammer der gewerblichen Wirtschaft, Bezirksstelle Eferding 1975-1992
- Sektionsobmann-Stellvertreter der Sektion Gewerbe und Handwerk der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich 1981-1990
- Sektionsobmann der Sektion Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich 1990-1997
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Eferding 1972
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat 1986
- Inhaber der Firma Erich Holzinger, Maschinenfabrik, Mühlen- und Anlagenbau, Eferding seit 1967
- Betriebsleiter des Unternehmens 1960-1967
- Eintritt in den elterlichen Betrieb 1949
Bildungsweg
- Fachschule für Maschinenbau an der Höheren Technischen Lehranstalt Linz (erlernter Beruf: Mühlenbauer und Schlosser) 1945-1949
- Hauptschule 1940-1944
- Volksschule 1936-1940
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Goldenes Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.06.1993