Dr. Marga Hubinek
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XII.-XVII. GP), ÖVP
31.03.1970-04.11.1990 - Zweite Präsidentin des Nationalrates
19.02.1986-05.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 20.05.1926, Wien
Verst.: 03.09.2016, Breitenfurt
Berufliche Tätigkeit: Leiterin des Fonds der Wiener Kaufmannschaft
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitarbeit in der Österreichischen Hochschülerschaft
- in der Österreichischen Frauenbewegung
- im Österreichischen Akademikerbund und im Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbund
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordnete zum Wiener Landtag 1959-1970
- Mitglied des Gemeinderates von Breitenfurt bei Wien 1978
Beruflicher Werdegang
- Leitende Beamtin des Fonds der Wiener Kaufmannschaft 1952
Bildungsweg
- Promotion 1949
- Universität Wien
- Matura 1944
- Mittelschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 09.09.2016