Karl Knechtelsdorfer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII.-VIII. GP), SPÖ
18.03.1953-09.06.1959 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
18.03.1952-18.03.1953
Kurzbiografie
Geb.: 30.11.1907, Enzenkirchen (Oberösterreich)
Verst.: 13.10.1988, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Sekretär der Arbeiterkammer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Funktionär in der Arbeiterbewegung ab 1924
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Tirol
Beruflicher Werdegang
- Sekretär und Sozialpolitischer Referent der Arbeiterkammer Innsbruck 1945
- Lehrlings- und Jugendschutzreferent in der Arbeiterkammer Innsbruck 1933
Bildungsweg
- Hochschule für Politik in Berlin
- erlernter Beruf: Schriftsetzer
- Bürgerschule in Innsbruck
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1935-1936 Kerker und Polizeihaft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990