Josef Knoll
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
15.11.1971-30.06.1984 - Abgeordneter zum Nationalrat (XII. GP), ÖVP
10.05.1971-04.11.1971 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1984-30.06.1984 - Vorsitzender des Bundesrates
25.10.1979-31.12.1979
Kurzbiografie
Geb.: 11.11.1926, Leopoldschlag (Oberösterreich)
Verst.: 10.01.2013, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)
Berufliche Tätigkeit: Landesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadtrat der Stadtgemeinde Freistadt 1961-1969
- Erster Vizebürgermeister der Stadtgemeide Freistadt 1969-1973
- Bürgermeister der Stadtgemeide Freistadt 1973-1987
- Stadtparteiobmann der ÖVP Freistadt 1967-1988
- Bezirksobmann des ÖAAB Freistadt 1968-1988
- Obmann der Fraktion Christlicher Gewerkschafter des Bezirkes Freistadt 1960
- Präsident der Mühlviertler Messe 1973-1996
- Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freistadt 1973-1987
Beruflicher Werdegang
- Regierungsrat 1983
- Leiter der Fürsorgedienststelle und der Bezirksaltersheime Freistadt und Lasberg
- Beamter des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung, Bezirkshauptmannschaft Freistadt 1946-1983
Bildungsweg
- Prüfung aus Staatsverrechnungswissenschaft 1948
- Bundeserziehungsanstalt Traiskirchen bzw. Realgymnasium Freistadt (Kriegsmatura) 1937-1943
- Volksschule Leopoldschlag 1932-1937
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.01.2013