Herbert Pansi
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XIV. GP), SPÖ
02.03.1964-04.06.1979 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
18.10.1963-02.03.1964 - Dritter Präsident des Nationalrates
24.01.1979-05.06.1979
Kurzbiografie
Geb.: 08.03.1920, St. Vinzenz (Kärnten)
Verst.: 20.04.1988, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Vorsitzender der Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft, Forstarbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Ettendorf 1949-1951
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 1956-1963
- Obmann-Stellvertreter des Klubs der Sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte
- Präsident der Landarbeiterkammer für Kärnten 1955-1971
- Vorsitzender der Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 1961
Beruflicher Werdegang
- Forstarbeiter
Bildungsweg
- Forstfacharbeiterprüfung
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990