Matthias Partik
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 05.03.1869, Ameis (Niederösterreich)
Verst.: 04.11.1935, Wien
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates 1912-1919
- Mitglied der Reichsparteileitung der CSP
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat
- Kaufmann
Bildungsweg
- Handelsschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990