Hans Muchitsch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.04.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 24.12.1881, Marburg/Maribor
Verst.: 19.05.1958, Graz
Berufliche Tätigkeit: Direktor des Verbandes der Krankenkassen für Steiermark und Kärnten
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte Steiermark
Beruflicher Werdegang
- Leitender Beamter des Verbandes der Krankenkassen für Steiermark und Kärnten 1917
- Sekretär der steirischen Landesgewerkschaftskommission in Graz 1905-1917
- Parteisekretär in Marburg
- Rechnungsführer der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse in Voitsberg
- Wanderschaft
Bildungsweg
- Bäckerlehre
- Gewerbeschule in Graz
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1934 Haft, Anhaltelager Wöllersdorf.
Stand: 02.01.1990