Ing. Gerulf Murer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), F
07.11.1994-14.01.1996 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVII.-XVIII. GP), FPÖ
17.12.1986-06.11.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XV. GP), FPÖ
05.06.1979-18.05.1983 - Staatssekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
24.05.1983-21.01.1987
Kurzbiografie
Geb.: 19.08.1941, Gaishorn
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaishorn 1980-1983 sowie 1990-1995
- Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Steiermark
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Liezen
- Landesbauernobmann der FPÖ Steiermark 1972-1992
- Bundesbauernobmann der FPÖ 1979-1983
- Vorstandsmitglied des Milchhofes Leoben 1978-1986
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1995
- Bauer auf dem elterlichen Hof
- Verwaltungs- und Assistententätigkeit auf einer Farm in Südwestafrika 1966-1968
Bildungsweg
- Drei Semester Höhere Landbauschule der Land- und Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau/BRD (Ing. agr. 1966)
- zwei Semester Landwirtschaftsschule
- Pflichtschulen
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.01.1996