Josef Prentl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
27.04.1934-02.05.1934 - Mitglied des Bundesrates, CSP
03.06.1932-27.04.1934
Kurzbiografie
Geb.: 13.08.1890, Unterlaa
Verst.: 16.05.1949, Unterlaa
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Unterlaa 1920-1938
- Obmannstellvertreter der Bezirksbauernkammer 1924-1933
- Obmann der Bezirksbauernkammer 1933-1938
- Mitglied des Ständischen Landtages von Niederösterreich 1934-1938
Beruflicher Werdegang
- Bauer
Bildungsweg
- Bürgerschule
- Volksschule
Stand: 28.10.2009