Robert Preußler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
01.12.1920-27.05.1932 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-21.05.1919
Kurzbiografie
Geb.: 26.08.1866, Antoniwald/Antonínov (Böhmen)
Verst.: 16.02.1942, Salzburg
Berufliche Tätigkeit: Chefredakteur
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Hauptvertrauensmann der SdP Salzburg
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Salzburg 1918-1934
Beruflicher Werdegang
- Verfasser von belletristischen Schriften und Gedichtsammlungen in deutsch-schlesischer Mundart
- Redakteur (bis 1907) und Herausgeber der "Salzburger Wacht" 1904-1934
- Parteisekretär der SdP Salzburg 1904
- Mitherausgeber des "Rübezahl" 1898-1905
- Redakteur der "Solidarität" in Reichenberg/Liberec (Böhmen) 1891
- Redakteur in Wien
- Glasbläser
Bildungsweg
- Gewerbliche Fortbildungsschule
- Berufsschule (erlernter Beruf: Glasbläser)
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: Festnahme und Anklage wegen Hochverrats und Geheimbündelei 1885, kurzfristige Inhaftierung 1934.
Stand: 23.10.2009