Anton Probst
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 09.12.1890, Hornstein
Verst.: 22.04.1949, Eisenstadt
Berufliche Tätigkeit: Konsumvereinsleiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Gemeindeverwaltungskommissär der Großgemeinde Hornstein 1921
- Bürgermeister von Hornstein
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1923-1927
Beruflicher Werdegang
- Konsumleiter in Hornstein
- Schuhmacher 1912
Bildungsweg
- Schuhmacherlehre
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934 und 1944 Haft.
Stand: 02.01.1990