Rudolf Tirnthal
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XV.-XVI. GP), SPÖ
05.06.1979-16.12.1986 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
14.05.1970-11.05.1979
Kurzbiografie
Geb.: 11.03.1925, Mürzzuschlag
Verst.: 03.02.1991, Mürzzuschlag
Berufliche Tätigkeit: Industrieangestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Betriebsratsobmann der Angestellten sowie Zentralbetriebsrat der Vereinigten Edelstahlwerke AG Mürzzuschlag
- Bezirksobmann-Stellvertreter und Obmann der Stadtorganisation der SPÖ Mürzzuschlag
- Mitglied des Gemeinderates und Fraktionsobmann des Gemeinderates von Mürzzuschlag
- Obmann des Wirtschaftsausschusses des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Bezirkssekretariat Mürzzuschlag
- Mitglied der Landesleitung und der Vorständekonferenz der Gewerkschaft der Privatangestellten
Beruflicher Werdegang
- Betriebsleiter-Stellvertreter
- Meister
- Industrieangestellter
Bildungsweg
- Studium der Chemie an der Universität Graz (vier Semester)
- Matura 1943
- Realgymnasium
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 10.02.1991