Eduard Weikhart
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-XII. GP), SPÖ
19.12.1945-04.11.1971 - Staatssekretär im Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
29.06.1956-19.04.1966
Kurzbiografie
Geb.: 21.11.1905, Wien
Verst.: 25.07.1986, Bruck an der Mur
Berufliche Tätigkeit: Leiter des Kraftwagendienstes der ÖBB
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Funktionär des Bundes der Industrieangestellten 1923-1934
- Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Wien/Liesing
- Mitglied der Parteiexekutive und des Parteivorstandes der SPÖ
- Parteikassier der SPÖ
- Mitglied des Klubvorstandes des Klubs der sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte
Beruflicher Werdegang
- Zentralinspektor der ÖBB
- Einkäufer in der Automobilbranche 1933
- Technischer Angestellter
Bildungsweg
- Bundeslehranstalt Mödling (Fachgruppe Maschinenbau)
- vier Jahre Bürgerschule
- fünfklassige Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990