Anton Weindl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VI.-IX. GP), ÖVP
08.11.1949-14.12.1962 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.12.1945-05.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 04.07.1895, Christkindl, Gemeinde Garsten (Oberösterreich)
Verst.: 12.12.1966, Rottenbach
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Steyr 1931
- Bezirksbauernführer 1932
- provisorischer Bezirkshauptmann des Bezirkes Steyr/Land 1945
- Kammerrat der Landwirtschaftskammer Oberösterreich
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat
- Landwirt
Bildungsweg
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1938 und 1940 Haft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990