Mag. Helmuth Weiss
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII. GP), FPÖ
12.10.1989-16.10.1989 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
17.11.1988-11.10.1989
Kurzbiografie
Geb.: 03.03.1948, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Dürnstein seit 1970
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Krems 1977-1988
- Stadtparteiobmann der FPÖ Krems 1976-1990
- Mitglied der Landesparteileitung der FPÖ Niederösterreich 1978
- Mitglied des Landesparteivorstandes und des Landesparteipräsidiums der FPÖ Niederösterreich
- Stellvertretender Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich 1982-1990
- Mitglied der Bundesparteileitung der FPÖ
Beruflicher Werdegang
- Ministerialrat 1993
- Abteilungsleiter seit 1996
- Verwaltungsjurist im Bundesministerium für Landesverteidigung seit 1984
- Rechtskundiger Offizier beim Militärkommando Niederösterreich 1977-1984
- Offizier auf Zeit (3. Panzer-Grenadier-Brigade) 1975-1977
- Provisorischer Finanzkommissär beim Finanzamt Krems 1973-1975
Bildungsweg
- Doktoratsstudium (Dr. iur.) 1993-1995
- Studium der Rechte an der Universität Wien 1967-1972
- humanistisches Gymnasium in Krems 1958-1966
- Volksschule 1954-1958
- Präsenzdienst
Ehrenzeichen
- Wehrdienstmedaille in Bronze
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990