Franz Regensburger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IX.-XIV. GP), ÖVP
09.06.1959-04.06.1979 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
12.11.1957-09.06.1959
Kurzbiografie
Geb.: 12.12.1922, Wenns (Tirol)
Verst.: 17.12.2001, Zams (Tirol)
Berufliche Tätigkeit: Lehrer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Landesgruppenvorstandes des ÖAAB Tirol
Beruflicher Werdegang
- Lehrer
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 24.12.2001