Josef Zingl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
31.01.1946-05.11.1949 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1949-30.06.1949
Kurzbiografie
Geb.: 18.02.1883, Schäffern (Steiermark)
Verst.: 23.11.1965, Schäffern
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1920-1930
- Bürgermeister von Schäffern
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des Hofes 1910
- Am Hofe des Vaters tätig
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Faßbinder
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1944 mehrwöchige Haft.
Stand: 02.01.1990