Wilhelm Riedl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.12.1945-04.11.1949 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1946-31.12.1946
Kurzbiografie
Geb.: 08.06.1895, Oberpetersdorf
Verst.: 31.07.1962, Eisenstadt
Berufliche Tätigkeit: Oberlehrer
Beruflicher Werdegang
- Oberlehrer und Schulleiter 1927
- Lehrer an der Knabenvolksschule in Deutschkreutz 1914
Bildungsweg
- Zwei Semester Pädagogium in Budapest
- Lehrerseminar
- Untermittelschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1938 mehrwöchige Haft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990