Hans Roth
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VIII. GP), ÖVP
19.12.1945-09.06.1959 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934
Kurzbiografie
Geb.: 25.12.1889, Obergnas (Steiermark)
Verst.: 26.07.1969, Graz
Berufliche Tätigkeit: Bauer und Gastwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1923-1928
- Mitglied des Bundeswirtschaftsrates 1934-1938
- Bürgermeister von Obergnas 1920-1938 sowie 1945-1964
- Obmann der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Feldbach 1923-1938
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1949
- Übernahme des väterlichen Besitzes 1913
Bildungsweg
- Landwirtschaftsschule Grottenhof
- Winterschule in Andritz
- Volksschule in Gnas
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: zwischen 1938 und 1945 dreimal in Haft.
Stand: 02.01.1990