Pius Schneeberger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-IX. GP), SPÖ
19.12.1945-14.12.1962 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), SdP
20.11.1923-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 10.07.1892, Neuwald (Niederösterreich)
Verst.: 15.02.1969, Wien
Berufliche Tätigkeit: Forstarbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des Land- und Forstarbeiterverbandes 1924-1934 sowie 1945-1948
- Vorsitzender der Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter
- Mitglied des Bundesvorstandes des Bundes Freier Gewerkschaften Österreichs 1931
Beruflicher Werdegang
- Forstarbeiter 1906
Bildungsweg
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934 drei Monate Haft, 1944 neuerlich in Haft.
Stand: 02.01.1990