Max Strache
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVI. GP), SPÖ
01.06.1983-16.12.1986 - Abgeordneter zum Nationalrat (XV. GP), SPÖ
01.10.1982-18.05.1983 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
09.04.1981-30.09.1982
Kurzbiografie
Geb.: 14.09.1935, Judenburg
Berufliche Tätigkeit: Landesparteisekretär der SPÖ
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Oberwölbling 1980-1982
- Jugendvertrauensmann in den steirischen Gußstahlwerken in Judenburg 1952-1960
- Präsident des ARBÖ Niederösterreich seit 1995
Beruflicher Werdegang
- Pensioniert seit 1995
- Landesdirektor einer Versicherung 1988-1995
- Geschäftsführer (Fa. Prosekt Marketing) 1986-1987
- Landesparteisekretär der SPÖ Niederösterreich 1975-1986
- Organisationssekretär der SPÖ 1970-1975
- Bundessekretär der Jungen Generation 1966-1970
- Landessekretär der Sozialistischen Jugend Steiermark 1961-1966
- Federnschmied 1952-1961
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Werkzeugschmied 1949-1952
- Volksschule und Hauptschule in Judenburg 1941-1949
Ehrenzeichen
- Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990