Rudolf Strunz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
09.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
07.12.1920-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 24.06.1881, Gaudenzdorf bei Wien
Verst.: 12.01.1936, Linz
Berufliche Tätigkeit: Metallarbeitersekretär
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der oberösterreichischen Sachdemobilisierungskommission
- Mitglied der Industriellen-Bezirkskommission in Linz
Beruflicher Werdegang
- Bezirkssekretär des Metall- und Bergarbeiterverbandes für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 1914-1933
Bildungsweg
- Abendkurse an der Arbeiterschule
- Berufsschule (erlernter Beruf: Eisen- und Metalldreher)
- Bürgerschule
- Volksschule
Stand: 22.10.2009