Erich Suchanek
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII.-X. GP), SPÖ
17.03.1958-12.04.1965 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
01.06.1956-17.03.1958 - Vorsitzender des Bundesrates
02.06.1956-30.06.1956
Kurzbiografie
Geb.: 18.10.1914, Riegersburg (Niederösterreich)
Verst.: 15.09.1978, Villach
Berufliche Tätigkeit: Bundesbahnbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Kärntner Landesregierung 1965-1970
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Kärnten 1970-1973
- Obmann der Bezirksleitung der SPÖ Villach
- Vorsitzender der Landesexekutive des ÖGB Kärnten
Beruflicher Werdegang
- Sekretär der Eisenbahnergewerkschaft
- Eintritt in den Bahndienst 1936
- Arbeit im landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Eltern
Bildungsweg
- Vier Klassen Realgymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990