Dr. Ferdinand Maier
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXII.-XXIV. GP), ÖVP
20.12.2002-15.05.2012 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
02.03.1999-19.12.2002
Kurzbiografie
Geb.: 17.09.1951, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates 1983-1996
- Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europäischen Gemeinschaften 1995-1999
Beruflicher Werdegang
- Referent in der Abteilung Organisation-Administration, Vereinigung Österreichischer Industrieller 1976-1979
- Referent in der Abteilung "Konzernbeteiligungen", Raiffeisenzentralkasse für Niederösterreich und Wien 1979-1980
- Kaufmännischer Leiter/Prokurist, Brucker Zuckerfabrik Ges.m.b.H. 1980-1983
- Prokurist, Tullner Zuckerfabrik AG 1982
- Leiter der Abteilung "Controlling", Siegendorfer Zuckerfabrik AG 1982
- Landesparteisekretär, ÖVP Wien 1983-1989
- Mitglied der Geschäftsleitung, Internationale Spedition Birkart & Lebert Ges.m.b.H. 1990-1991
- Generalsekretär, ÖVP 1991-1993
- Mitglied des Vorstandes, Leipnik-Lundenburger Industrie AG 1993-1994
- Generalsekretär, Österreichischer Raiffeisenverband 1994
- Mitglied der Geschäftsführung, MEDICUR-Holding 2000
- Mitglied der Geschäftsführung, EPAMEDIA 2006-2009
- Mitglied des Aufsichtsrates, Soravia Group AG 2008
- Mitglied des Aufsichtsrates, EPAMEDIA 2009
Bildungsweg
- Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien (Dr. rer. soc. oec. 1978)
- Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien (Mag. rer. soc. oec. 1976)
- Handelsakademie der Wiener Kaufmannschaft Wien (Matura) 1965-1971
- Realgymnasium Albertus Magnus Wien 1961-1965
- Volksschule Albertus Magnus Wien 1957-1961
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.05.2012