Dr. h.c. Reinhard Machold
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
12.02.1954-06.02.1961 - Mitglied des Bundesrates, SdP
24.11.1928-04.12.1930 - Mitglied des Bundesrates, SdP
01.12.1920-20.11.1923
Kurzbiografie
Geb.: 11.11.1879, Bielitz/Blielsko (Schlesien)
Verst.: 06.02.1961, Graz
Berufliche Tätigkeit: Krankenkassendirektor i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Graz
- Stadtrat
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Steiermark
- Landeshauptmann von Steiermark 8.5.1945-28.12.1945
Beruflicher Werdegang
- Direktor der Kreiskrankenkasse Graz 1926-1934
- Vorstand und Direktor der Steirischen Konsumgenossenschaft 1916-1926
- Direktorstellvertreter der sozialdemokratischen Parteiunternehmungen Steiermarks 1910-1916
- Tätigkeit in der Druckerei Leykam in Graz 1901
- Wanderschaft 1898
- Lehre bei der K. u. k. Hofbuchdruckerei Prohaska in Teschen
Bildungsweg
- Ehrendoktorat der medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz 1949
- Spezialausbildung zum Musiknotensetzer
- Berufsschule (erlernter Beruf: Typograph)
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: Februar bis Oktober 1934 Haft im Landesgericht Graz sowie in den Anhaltelagern Waltendorf bei Graz und Wöllersdorf, 1944 Polizeihaft in Graz.
Stand: 23.10.2009