Dr. Helfried Pfeifer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII. GP), FPÖ
08.06.1956-09.06.1959 - Abgeordneter zum Nationalrat (VI.-VII. GP), WdU
08.11.1949-08.06.1956
Kurzbiografie
Geb.: 31.12.1896, Wien
Verst.: 26.04.1970, Schwarzach-St. Veit
Berufliche Tätigkeit: Universitätsprofessor a.D.
Beruflicher Werdegang
- Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Artikel
- nach dem Stande von 1938 als Landesregierungsrat in den Ruhestand versetzt 1948
- Entlassung aus dem Universitätsdienst 1945
- ordentlicher Universitätsprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht 1944
- außerordentlicher Universitätsprofessor 1940
- Erweiterung der Dozentur auf Staatslehre und Staatsrecht 1938
- Dozent für Verwaltungslehre und Verwaltungsrecht an der Universität Wien 1935
- Politischer Verwaltungsdienst 1922
Bildungsweg
- Studium an den Universitäten Wien und Innsbruck
- Gymnasium in Wien/Hietzing
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990