DDr. Hans Pitschmann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
14.03.1962-31.12.1981 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1981-31.12.1981 - Vorsitzender des Bundesrates
15.02.1968-30.06.1968
Kurzbiografie
Geb.: 16.11.1919, Nendeln (Liechtenstein)
Verst.: 07.04.2004, Feldkirch
Berufliche Tätigkeit: Direktor des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Landesgruppe Vorarlberg
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadtparteiobmann der ÖVP Feldkirch 1971-1972
Beruflicher Werdegang
- Österreichischer Honorargeneralkonsul in Liechtenstein 1982-1987
- Direktor des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Landesgruppe Vorarlberg 1949-1982
Bildungsweg
- Studium der Staatswissenschaften (Dr. rer. pol. 1949)
- Studium der Rechte an der Universität Innsbruck (Dr. iur. 1947)
- humanistisches Bundesgymnasium Feldkirch (Matura 1939)
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Komturkreuz - liechtensteinischer Verdienstorden
Sonstiges
Während des Zweiten Weltkrieges fünf Jahre Militärdienst.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.04.2004