Rudolf Thalhammer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XV. GP), SPÖ
14.12.1962-18.05.1983 - Dritter Präsident des Nationalrates
05.06.1979-19.05.1983
Kurzbiografie
Geb.: 29.03.1920, Hornstein (Burgenland)
Verst.: 23.05.2013, Gmunden (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Technischer Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Betriebsrat 1947
- Betriebsratsobmann der Gmundner Keramik KG 1949-1968
- Stadtrat der Kurstadt Gmunden 1955-1962
- Vizebürgermeister der Kurstadt Gmunden 1962-1979
- Bezirksobmann des ÖGB Gmunden 1956-1967
- Bezirksobmann der SPÖ Gmunden 1967
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Oberösterreich
Beruflicher Werdegang
- Technischer Angestellter bei der Gmundner Keramik KG
- Modelleinrichter
Bildungsweg
- Gewerbliche Fortbildungsschule
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 04.06.2013