Dr. Josef Redlich
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Prov. Nationalversammlung, DnP
21.10.1918-16.02.1919 - Bundesminister für Finanzen
20.06.1931-05.10.1931
Kurzbiografie
Geb.: 18.06.1869, Göding/Hodonín (Mähren)
Verst.: 12.11.1936, Wien
Berufliche Tätigkeit: Universitätsprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Mährischen Landtag
- Reichsratsabgeordneter 1907
- Minister für Finanzen 1918
Beruflicher Werdegang
- Universitätsprofessor 1906-1934
- Universitätslehrender 1901-1906
- Mitglied der kaiserlichen Kommission zur Förderung der Verwaltungsreform
- Verfasser zahlreicher rechtswissenschaftlicher Werke
- Professor für Vergleichendes Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Harvard (Cambridge, Mass., USA)
- Universitätsprofessor für Verwaltungs- und Verfassungsrecht in Wien
- Privatdozent 1901
- Praktikum in der Brünner Statthalterei
Bildungsweg
- Universität 1886-1890
- Studienaufenthalte in Leipzig und Tübingen
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Promotion 1891)
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990