Dr. Karl Aubert Salzmann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, CSP
01.12.1920-02.05.1934 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
15.06.1932-30.04.1934 - Vorsitzender der 4. Bundesversammlung
09.10.1931 - Vorsitzender des Bundesrates
01.06.1931-30.11.1931 - Vorsitzender des Bundesrates
01.12.1926-31.05.1927
Kurzbiografie
Geb.: 02.07.1876, Dornbirn
Verst.: 01.11.1934, Wels
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag 1909
- Bürgermeister von Wels 1924-1934
Beruflicher Werdegang
- Übernahme der Kanzlei 1909
- Rechtsanwaltskonzipient bei Dr. Greiter in Wels 1902-1909
Bildungsweg
- Studium der Rechte an den Universitäten Prag, Freiburg, Graz und Wien (Promotion Dr. iur. 1902)
- Staatsgymnasium Trient (Matura mit Auszeichnung 1896)
- Jesuitengymnasium Stella matutina in Feldkirch
- Volksschule
Stand: 22.10.2009