Karl Sekanina
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XVI. GP), SPÖ
28.10.1964-31.05.1983 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
25.10.1963-28.10.1964 - Bundesminister für Bauten und Technik
05.11.1979-22.02.1985
Kurzbiografie
Geb.: 27.10.1926, Wien
Verst.: 27.10.2008, Amstetten
Berufliche Tätigkeit: Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Wien/Brigittenau 1972
- Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1965-1971
- geschäftsführender Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1971-1977
- Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 1977-1985
- Vorsitzender der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter im ÖGB 1975-1980
- Vizepräsident des ÖGB 1979-1985
- Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte 1965-1979
- Vizepräsident des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger in Wien 1974-1979
Beruflicher Werdegang
- Zentralsekretär der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter 1962-1965
- Sekretär der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter 1958-1962
- Werkzeugmacher bei der Firma Kapsch und Söhne
Bildungsweg
- Zweijährige Maschinenbauschule
- Maturaschule
- Fortbildungsschule
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.10.2008