Rudolf Singer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
13.10.1960-27.02.1969 - Abgeordneter zum Nationalrat (VI.-IX. GP), SPÖ
08.11.1949-07.06.1960
Kurzbiografie
Geb.: 30.05.1907, Wien
Verst.: 03.04.1979, St. Pölten
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der SdP 1924
- Bürgermeister der Stadt St. Pölten 1960-1970
Beruflicher Werdegang
- Parteisekretär 1945
- Aufzugsmonteur
Bildungsweg
- Technische Abendkurse
- Fachgewerbeschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934 Arrest, Anhaltelager Wöllersdorf.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990