Markus Fauland
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXII. GP), F-BZÖ
28.04.2006-29.10.2006 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXII. GP), F
07.07.2004-27.04.2006
Kurzbiografie
Geb.: 13.01.1968, Salzburg
Berufliche Tätigkeit: Vertragsbediensteter - Offizier
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Gemeindevertreter von Adnet seit 1999
- Bezirksparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Tennengau seit 1999
- Landesparteisekretär der FPÖ Salzburg (ehrenamtlich) seit 2003
Beruflicher Werdegang
- Leiter - Öffentlichkeitsarbeit der Luftraumüberwachung
- Leiter - Personalwesen der Luftraumüberwachung
- Eintritt beim österreichischen Bundesheer 1993
Bildungsweg
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg 1988-1993
- Naturwissenschaftliches Realgymnasium Salzburg (Matura) 1982-1987
- Bundesgymnasium Tanzenberg 1978-1982
- Volksschule Walserfeld 1974-1978
- Präsenzdienst 1987
Ehrenzeichen
- Wehrdienstmedaille in Bronze
- Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse
- Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.10.2006