Dr. Reinhard Rack
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XX. GP), ÖVP
15.01.1996 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
07.11.1994-31.03.1995 - Mitglied des Europäischen Parlaments, ÖVP
01.01.1995-14.07.2009
Kurzbiografie
Geb.: 07.08.1945, Leoben
Berufliche Tätigkeit: Universitätsprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Österreich-Konvents 30.6.2003-15.9.2004
- Mitglied des EU-Konvents 2002-2003
- Vizepräsident der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament 1996-1999
Beruflicher Werdegang
- Gastvortragender an der University of Malaya, Kuala Lumpur seit 2001
- Europabeauftragter des Landes Steiermark 1990-1994
- Universitätsprofessor 1980
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie Universitätsassistent am Institut für öffentliches Recht, Universität Graz 1967-1980
Bildungsweg
- Habilitation für Verfassungs- und Verwaltungsrecht 1976
- Dolmetschstudium an der Universität Graz (akademisch geprüfter Übersetzer, Englisch) 1964-1968
- Studium der Rechte und der Staatswissenschaften an der Universität Graz (Dr. iur.) 1964-1968
- Allgemeinbildende höhere Schule in Leoben und Graz 1955-1963
- Volksschule Leoben 1951-1955
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.07.2009