Ing. Rudolf Häuser
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XII.-XIII. GP), SPÖ
19.10.1970-15.10.1974 - Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XII. GP), SPÖ
14.12.1962-24.06.1970 - Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
21.04.1970-30.09.1976 - Vizekanzler
21.04.1970-30.09.1976
Kurzbiografie
Geb.: 19.03.1909, Wien
Verst.: 24.03.2000, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bundesobmann der Sozialistischen Mittelschüler
- Zentralvorstandsmitglied der Freien Gewerkschaft der Industrieangestellten
- geschäftsführender Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten
- Vizepräsident des ÖGB
- Kammerrat der Kammer für Arbeiter und Angestellte
Beruflicher Werdegang
- Werkstättenleiter 1959
- Hilfstechniker in einem Wiener Molkereibetrieb 1937
Bildungsweg
- Technologisches Gewerbemuseum (höhere Abteilung für Maschinenbau)
- Untermittelschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe von 1941-1945.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 31.03.2000