Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Betraut mit der Führung der auswärtigen Angelegenheiten im Bundeskanzleramt
17.04.1923-20.11.1924
- Bundesminister für Äußeres im Bundeskanzleramt
31.05.1922-17.04.1923
- Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Volksernährung
27.01.1922-31.05.1922
- Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten
27.01.1922-31.05.1922
- Betraut mit der Fortführung der Verwaltung des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten
26.01.1922-27.01.1922
- Betraut mit der Fortführung der Leitung des Bundesministeriums für Volksernährung
26.01.1922-27.01.1922
- Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten
07.10.1921-26.01.1922
- Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Volksernährung
07.10.1921-26.01.1922
- Bundesminister für Volksernährung
20.11.1920-07.10.1921
- Staatssekretär im Staatsamt für Volksernährung
09.07.1920-20.10.1920
Aktivitäten
Parlamentarische Aktivitäten
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"TABLE","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Aktivitaeten","pagesize":20,"definition":{"bez":"PERS_AKTIVIT_025","listeId":25,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64225]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":9,"ascDesc":"DESC"}}
Mediathek
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"SEARCH","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Medien","pagesize":20,"hasPaging":false,"showMore":true,"definition":{"bez":"BIO_252","listeId":252,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64225]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":11,"ascDesc":"DESC"}}