Staatssekretär für die Angelegenheiten des Forstwesens und der Holzbewirtschaftung im Land- und Forstwirtschaft 10.05.1933-21.09.1933
Staatssekretär für die Angelegenheiten der Holzbewirtschaftung, soweit sie in den Wirkungsbereich des Bundesministers fallen, im Handel und Verkehr 10.05.1933-21.09.1933
Bundesminister mit der sachlichen Leitung der Angelegenheiten der inneren Verwaltung betraut im Bundeskanzleramt 20.05.1932-10.05.1933
Bundesminister mit der sachlichen Leitung der Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit betraut im Bundeskanzleramt 04.02.1932-20.05.1932