Erich Königsberger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, FPÖ
09.11.2017-13.12.2017 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
29.10.2013-06.11.2013
Kurzbiografie
Geb.: 05.02.1956, Ober-Grafendorf (Niederösterreich)
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag seit 2008
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Ober-Grafendorf seit 2000
- Mitglied der Bundesparteileitung der FPÖ Österreich seit 2008
- Mitglied der Landesparteileitung der FPÖ Niederösterreich seit 2000
- Mitglied des Landesparteivorstandes der FPÖ Niederösterreich seit 2001
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Sankt Pölten(Land) seit 2000
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Sankt Pölten seit 2002
- Ortsparteiobmann der FPÖ Ober-Grafendorf seit 2000
- Stellvertretender Klubobmann des Niederösterreichischen Landtagsklubs der FPÖ seit 2008
Beruflicher Werdegang
- Dienstführender Polizeibeamter 1977-2017
Bildungsweg
- HTL St.Pölten
- Realgymnasium St.Pölten
- Berufsschule (erlernter Beruf: Einzelhandelskaufmann) Wiener Neustadt
- Volksschule Ober-Grafendorf
- Präsenzdienst 1974
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 01.12.2017