Dipl.-Vw. Dr. Stephan Koren
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XII.-XIV. GP), ÖVP
31.03.1970-31.01.1978 - Bundesminister für Finanzen
19.01.1968-21.04.1970 - Staatssekretär im Bundeskanzleramt
31.03.1967-19.01.1968
Kurzbiografie
Geb.: 14.11.1919, Wiener Neustadt
Verst.: 26.01.1988, Wien
Berufliche Tätigkeit: Ordentlicher Universitätsprofessor für Nationalökonomie
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei 1970
Beruflicher Werdegang
- Präsident der Oesterreichischen Nationalbank 1978
- ordentlicher Professor der Wirtschaftsuniversität Wien 1968
- ordentlicher Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck 1965
- Dozent an der Universität Wien 1964
- zwanzigjährige wissenschaftliche Tätigkeit am Wirtschaftsforschungsinstitut
Bildungsweg
- Universität Wien
- Matura 1938
- Realschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990