Dr. Alois Dienstleder
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.12.1945-31.01.1946 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
19.12.1945-31.01.1946
Kurzbiografie
Geb.: 17.06.1885, Graz
Verst.: 31.01.1946, Graz
Berufliche Tätigkeit: Ordentlicher Universitätsprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Landeshauptmann der Steiermark 1933-1935
- Mitglied des Staatsrates 1934-1938
- Landeshauptmannstellvertreter der Steiermark 1945
Beruflicher Werdegang
- Wieder ordentlicher Universitätsprofessor für Verwaltungs- und Kirchenrecht 1945
- außer Dienst gestellt 1938
- Universitätsprofessor 1935
- Dozent für Verwaltungs- und Kirchenrecht 1934
- Landesregierungsrat der Steiermärkischen Landesregierung
- Gerichts- und Verwaltungspraxis
Bildungsweg
- Studium der Rechte (Dr. iur. 1920)
- externe Gymnasialmatura
- erlernter Beruf: Buchhändler
- Handelsschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: Haft, Konzentrationslager.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990