Rudolf Appel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
04.06.1959-01.06.1967 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VIII. GP), SPÖ
19.12.1945-04.06.1959
Kurzbiografie
Geb.: 11.06.1915, Wien
Verst.: 01.06.1967, Lilienfeld
Berufliche Tätigkeit: Monteur
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Beitritt zur Sozialistischen Arbeiterjugend und Freien Gewerkschaftsjugend 1930
- Gruppenleiter der Sozialistischen Arbeiterjugend 1933
- Bezirkssekretär der SPÖ Krems an der Donau
- Mitglied der Niederösterreichischen Landesparteileitung
Beruflicher Werdegang
- Monteur
- Installateurgehilfe
Bildungsweg
- Gewerbliche Fortbildungsschule
- Bürgerschule in Wien
- fünfklassige Volksschule
Sonstiges
1933, 1934 Verhaftungen, 1935 Anhaltelager Wöllersdorf, 1938 und 1943 neuerliche Verhaftungen, 1943 Todesurteil, begnadigt, Zuchthaus Moabit, KZ Esterwege-Lingen.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990