Dipl.-Ing. Leopold Babitsch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
15.04.1953-15.06.1960 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VI. GP), ÖVP
19.12.1945-18.03.1953 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1958-30.06.1958
Kurzbiografie
Geb.: 07.11.1903, Wien
Verst.: 15.06.1960, Graz
Berufliche Tätigkeit: Bauernbunddirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Landeskammerrat der steirischen Landwirtschaftskammer 1934
- Mitglied des Bundeswirtschaftsrates 1934-1938
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1953
- neuerlich Direktor des Steirischen Bauernbundes nach 1945
- Güterinspektor in Heiligenkreuz bei Baden 1939-1942
- Entlassung 1938
- Direktor des Steirischen Bauernbundes in Graz 1934-1938
- Kammersekretär der Bezirksbauernkammer Weitra 1926-1934
Bildungsweg
- Hochschule für Bodenkultur in Wien (Dipl.-Ing. 1925)
- Mittelschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990