Erich Beck
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.12.1945-10.12.1954 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1950-31.12.1950
Kurzbiografie
Geb.: 02.06.1898, Wien
Verst.: 27.08.1959, Wien
Berufliche Tätigkeit: Direktor der Konsumgenossenschaft Wien
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Gewerkschaftsfunktionär bei Konsumgenossenschaften ab 1928
Beruflicher Werdegang
- Konsumgenossenschaft Wien ab 1933 - zuerst Sekretär, dann Direktor
- Geschäftsführer in der Bezirkskonsum- und Spargenossenschaft Leoben 1928-1932
- Tätigkeit bei der Großeinkaufsgesellschaft österreichischer Consumvereine (GöC) 1920-1928
Bildungsweg
- Hochschule für Welthandel
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990