Dr. Rudolf Beirer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, CSP
30.01.1925-20.05.1927 - Mitglied des Bundesrates, CSP
01.12.1920-12.05.1921 - Vorsitzender des Bundesrates
01.06.1926-30.11.1926
Kurzbiografie
Geb.: 11.02.1871, Unterletzen (Tirol)
Verst.: 05.07.1951, Wiener Neustadt
Berufliche Tätigkeit: Mittelschulprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeisterstellvertreter von Wiener Neustadt 1913-1919
- Mitglied des Gemeinderates von Wiener Neustadt 1919-1927
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1919-1934
- Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung 1922-1932
- Dritter Präsident des Niederösterreichischen Landtages 1932-1934
Beruflicher Werdegang
- Hofrat 1912
- Mittelschulprofessor in Triest, Mährisch Schönau, Waidhofen an der Thaya und Wiener Neustadt
Bildungsweg
- Universität Innsbruck
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990