Franz Bezucha
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
26.05.1964-29.12.1964 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.03.1953-05.05.1960 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1964-29.12.1964
Kurzbiografie
Geb.: 07.09.1904, Wien
Verst.: 09.05.1981, Oberwart
Berufliche Tätigkeit: Bilanzbuchhalter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der SdP 1921
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Burgenland 1947
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1960-1964
Beruflicher Werdegang
- Bilanzbuchhalter in der Holzindustrie
Bildungsweg
- Handelsschule in Wien
- Hauptschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990