Rudolf Buchinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920 - Staatssekretär im Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft
27.04.1945-26.09.1945 - Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Volksernährung
31.05.1922-31.08.1922 - Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
31.05.1922-15.01.1926
Kurzbiografie
Geb.: 03.03.1879, Staasdorf (Niederösterreich)
Verst.: 20.02.1950, Tulln
Berufliche Tätigkeit: Gastwirt und Wirtschaftsbesitzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Staasdorf
- Obmannstellvertreter des niederösterreichischen Bauernbundes
- Obmannstellvertreter des Reichsbauernbundes
- Obmann des genossenschaftlichen Lagerhauses in Tulln
- Obmann der Fleckviehzuchtgenossenschaft Staasdorf
- Obmann der Genossenschaftszentralkasse
- Obmann des landwirtschaftlichen Kasinos in Staasdorf
Beruflicher Werdegang
- Wirtschaftsbesitzer und Gastwirt
Bildungsweg
- Ackerbauschule
- zwei Klassen Realgymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990