Josef Buchner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII. GP), ohne Klubzugehörigkeit
01.12.1987-04.11.1990 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVII. GP), GRÜNE
17.12.1986-30.11.1987
Kurzbiografie
Geb.: 02.03.1942, Hagenberg im Mühlkreis (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Gemeindebediensteter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Zweiter Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Steyregg 1979-1991
- Stadtrat seit 1991
- Fraktionsführer der Steyregger Bürgerinitiative für Umweltschutz
- Bundesobmann der Vereinten Grünen Österreichs 1983
Beruflicher Werdegang
- Gemeindebeamter bei der Stadtgemeinde Steyregg (Leiter der Bau- und Wirtschaftsabteilung)
- VÖEST-Arbeiter
Bildungsweg
- Matura
- Bundesrealgymnasium für Berufstätige in Linz
- Hauptschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 04.11.1990